回答

PromotionBanner

回答

①44×25=(11×4)×25
=11×(4×25)
=11×100
=1100

②32×2.5=(8×4)×2.5
=8×(4×2.5)
=8×10
=80

さとるさんと同じようにと書いてあるので
同じ工夫の仕方をします。

36×25で例えると、36は9×4のから求められるので
36を9×4にします。ですが、このままだと計算が難しいので、4×25にすることで100になり、
残った9に100をかければ、9に0を2つ
つけるだけで簡単に900と求めることができます。

長文失礼しました。

うか

分かりやすかったです!

この回答にコメントする

32×2.5=(8×4)×2.5
=8×(4×2.5)
=8×10
=80
と、解けば良いと思います。
例で"100"を作って簡単に計算してるように、②ではまず32を8×4に分解して、そうすると4×2.5で10が出来るので、32を分解した時の余りの8と4×2.5で出来た10を掛け算して答えは80です。
何か質問があれば遠慮なく聞いて下さい➰

うか

ありがとうございます!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?
News
Clear img 486x290
ノート共有アプリ「Clearnote」の便利な4つの機能
Siora photography hgfy1mzy y0 unsplash scaled
共通テストで使える数学公式のまとめ
Jeshoots com 436787 unsplash min 3 486x290
「二次関数の理解」を最大値まで完璧にするノート3選