數學
國中

75x83+17x25+83x25+75x17=
求詳細簡化過程🙏

解答

Choosen As Best Answer

題目>>
(75+25)*83+(25+75)*17
=100*83+100*17
=100*(83+17)
=100²=10000

😂翰😂

懂了,謝謝喔😊

留言
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開